Virksomheden EPG FINANS ApS befinder sig i branchen "Undervisning i øvrigt" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 20. januar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
EPG FINANS ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 20. jan. 1999
- CVR 21451703
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EPG FINANS ApS | 04.09.2001 | 06.08.2002 |
DIALOG SUPPORT DANMARK ApS | 20.01.1999 | 03.09.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Brødregade 3 · DK-8900 Randers C | 01.11.2001 | 06.08.2002 |
Østervold 23 · DK-8900 Randers C | 04.09.2001 | 31.10.2001 |
Nørrebrogade 5 · DK-7100 Vejle | 20.01.1999 | 03.09.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
804290 Undervisning i øvrigt | 20.01.1999 | 06.08.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-11-22 | 22.11.2001 | 06.08.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 20.01.1999 | 06.08.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 22.11.2001 | 06.08.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torsten Holmberg Nielsen | 01.11.2001 | 06.08.2002 |
Jørgen Schmidt | 04.09.2001 | 01.11.2001 |
Torsten Holmberg Nielsen | 20.01.1999 | 04.09.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EPG FINANS ApS
Brødregade 3
8900 Randers C
8900 Randers C
CVR
21451703
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. januar 1999
P-nummer
1004941806
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- DIALOGSUPPORT DANMARK ApS
Branchekode
804290
Undervisning i øvrigt
Undervisning i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er telemarketing, telekommunikation og virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-