Virksomheden COM INTERNET ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 18. januar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
COM INTERNET ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 18. jan. 1999
- CVR 21414301
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COM INTERNET ApS | 18.01.1999 | 22.10.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hammershusgade 15 · DK-2100 København Ø | 18.01.1999 | 22.10.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620900 Anden it-servicevirksomhed | 01.01.2008 | 22.10.2008 |
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed | 18.01.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-01-18 | 18.01.1999 | 22.10.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 18.01.1999 | 22.10.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 18.01.1999 | 22.10.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karl Bjørn Ulfur Munch Karlsson | 19.02.2004 | 03.07.2008 |
Bent Hjorth Hansen | 18.01.1999 | 19.02.2004 |
Bent Hansen | 18.01.1999 | 19.02.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
COM INTERNET ApS
Hammershusgade 15
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
21414301
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18. januar 1999
P-nummer
1004919360
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
620900
Anden it-servicevirksomhed
Anden it-servicevirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor området af internetvirksomhed herunder udbud af forskellige former for ydelser samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-