Virksomheden CAT-ECO ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv." og har adresse i Skibby. De blev etableret i 1. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CAT-ECO ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. okt. 1998
- CVR 21254002
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CAT-ECO ApS | 21.02.1999 | 27.11.2006 |
ApS KBIL 35 NR. 1040 | 01.10.1998 | 20.02.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vestergade 5 · DK-4050 Skibby | 01.10.1998 | 27.11.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
292490 Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. | 01.10.1998 | 27.11.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-02-20 | 20.02.1999 | 27.11.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.10.1998 | 27.11.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 20.02.1999 | 27.11.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Kjær Christensen | 20.02.1999 | 31.05.2000 |
Knud Overgaard | 20.02.1999 | 08.02.2006 |
Klaus Overgaard | 20.02.1999 | 10.06.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Overgaard | 20.02.1999 | 08.02.2006 |
Kim Madsen | 01.10.1998 | 20.02.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CAT-ECO ApS
Vestergade 5
4050 Skibby
4050 Skibby
CVR
21254002
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 1998
P-nummer
1004801988
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
292490
Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive udvikling, handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-