Virksomheden STAR HOUSE CATERING A/S befinder sig i branchen "Catering og diner transportable" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 1. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
STAR HOUSE CATERING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. okt. 1998
- CVR 21245038
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
STAR HOUSE CATERING A/S | 30.11.2000 | 13.07.2006 |
DAMLA CATERING ApS | 13.04.1999 | 29.11.2000 |
ApS KBUS 8 NR. 4916 | 01.10.1998 | 12.04.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Odinsvej 29 · DK-4100 Ringsted | 01.10.1998 | 13.07.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
555200 Catering og diner transportable | 01.10.1998 | 13.07.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-09-25 | 25.09.2002 | 13.07.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
583.334 DKK | 04.10.2002 | 13.07.2006 |
500.000 DKK | 30.11.2000 | 03.10.2002 |
125.000 DKK | 01.10.1998 | 29.11.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. | 25.09.2002 | 13.07.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nasif Basoda | 25.09.2002 | 31.05.2003 |
Ergin Yapici | 30.11.2000 | 13.07.2006 |
Turan Meric | 30.11.2000 | 25.01.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ergin Yapici | 25.01.2002 | 13.07.2006 |
Turan Meric | 30.11.2000 | 30.11.2000 |
Yüksel Meric | 30.11.2000 | 25.01.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
STAR HOUSE CATERING A/S
Odinsvej 29
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
21245038
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. oktober 1998
P-nummer
1005105275
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
555200
Catering og diner transportable
Catering og diner transportable
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
583.334 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-