Virksomheden ACTIVE TRANSPORT OG FLYTTESERVICE ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Skovlunde. De blev etableret i 1. juli 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ACTIVE TRANSPORT OG FLYTTESERVICE ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. jul. 1998
- CVR 21161640
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ACTIVE TRANSPORT OG FLYTTESERVICE ApS | 16.12.1998 | 03.06.2009 |
ApS KBUS 35 NR. 1212 | 01.07.1998 | 15.12.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Meterbuen 20 · DK-2740 Skovlunde | 28.11.2002 | 03.06.2009 |
Hestehøjvej 29 · DK-5260 Odense S | 15.06.2000 | 27.11.2002 |
Kirstinebjergvej 2B · DK-5792 Årslev | 01.07.1998 | 14.06.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 03.06.2009 |
980000 Uoplyst | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
602420 Flytteforretninger | 18.10.1999 | 31.12.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-11-28 | 28.11.2002 | 03.06.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.1998 | 03.06.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.11.2002 | 03.06.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rene Bryde | 28.11.2002 | 05.02.2009 |
Jan Bryde | 28.11.2002 | 05.02.2009 |
Dennis Just | 15.06.2000 | 15.06.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ACTIVE TRANSPORT OG FLYTTESERVICE ApS
Meterbuen 20
- 22
2740 Skovlunde
2740 Skovlunde
CVR
21161640
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 1998
P-nummer
1005057960
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er godstransport, spedition, mæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-