Virksomheden HANDELSSELSKABET AF 27.08.1998. ØLHOLM A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Tørring. De blev etableret i 21. februar 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HANDELSSELSKABET AF 27.08.1998. ØLHOLM A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 21. feb. 1986
- CVR 21141143
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HANDELSSELSKABET AF 27.08.1998. ØLHOLM A/S | 28.08.1998 | 23.10.2001 |
ANKER ANDERSEN MASKINFABRIK A/S | 21.02.1986 | 27.08.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ølholm Bygade 68 · DK-7160 Tørring | 21.02.1986 | 23.10.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 21.02.1986 | 23.10.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-08-27 | 27.08.1998 | 23.10.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 09.09.1991 | 23.10.2001 |
300.000 DKK | 04.01.1991 | 08.09.1991 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 03.01.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse | 27.08.1998 | 23.10.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Birgit Hess | 21.02.1986 | 23.10.2001 |
Anker Daniel Andersen | 21.02.1986 | 08.06.1988 |
Hans Secher | 21.02.1986 | 03.01.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Hess | 21.02.1986 | 23.10.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HANDELSSELSKABET AF 27.08.1998. ØLHOLM A/S
Ølholm Bygade 68
7160 Tørring
7160 Tørring
CVR
21141143
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
21. februar 1986
P-nummer
1004689955
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-