Virksomheden PBH 26.525 ApS befinder sig i branchen "Pakkerier mv." og har adresse i Give. De blev etableret i 1. september 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
PBH 26.525 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. sep. 1998
- CVR 21126683
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PBH 26.525 ApS | 06.06.2004 | 30.08.2005 |
HOLM INDUSTRIES ApS | 09.04.2001 | 05.06.2004 |
KJK EMBALLERING. GIVE ApS | 01.09.1998 | 08.04.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Møllevej 14 · DK-7323 Give | 01.09.1998 | 30.08.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
748200 Pakkerier mv. | 01.09.1998 | 30.08.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-06-06 | 06.06.2004 | 30.08.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.09.1998 | 30.08.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 06.06.2004 | 30.08.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Holm Rod | 02.03.2004 | 18.06.2004 |
Kim Holst | 02.03.2004 | 19.05.2004 |
Søren Jakob Lindemann Sørensen | 02.03.2004 | 18.06.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Holm Rod | 05.02.1999 | 18.06.2004 |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1998 | 05.02.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PBH 26.525 ApS
Møllevej 14
7323 Give
7323 Give
CVR
21126683
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1998
P-nummer
1005010944
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
748200
Pakkerier mv.
Pakkerier mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-