Virksomheden ASSENTOFT MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 15. juli 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ASSENTOFT MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 15. jul. 1998
- CVR 21023094
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ASSENTOFT MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Volkmøllevej 15A · DK-8900 Randers C | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-07-15 | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Erik Geertsen | 15.07.1998 | 23.11.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ASSENTOFT MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS
Volkmøllevej 15
8900 Randers C
8900 Randers C
CVR
21023094
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. juli 1998
P-nummer
1004935728
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udøvelse af handel, financiering, murer- og tømrerarbejde samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-