Virksomheden B.B.M. EJENDOMSSELSKAB ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 1. maj 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
B.B.M. EJENDOMSSELSKAB ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. maj 1998
- CVR 21005401
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
B.B.M. EJENDOMSSELSKAB ApS | 01.05.1998 | 16.12.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nyholms Alle 23 · DK-2610 Rødovre | 01.05.1998 | 16.12.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 16.12.2009 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.05.1998 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-08-23 | 23.08.2007 | 16.12.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 01.05.1998 | 16.12.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 23.08.2007 | 16.12.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Storm Knudsen | 13.12.2006 | 23.08.2007 |
Bjarne Andresen | 01.05.1998 | 13.12.2006 |
Max Erik Sørensen | 01.05.1998 | 23.08.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Max Erik Sørensen | 01.05.1998 | 04.05.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
B.B.M. EJENDOMSSELSKAB ApS
Nyholms Alle 23
2610 Rødovre
2610 Rødovre
CVR
21005401
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. maj 1998
P-nummer
1004637341
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at erhverve faste ejendomme og drive disse samt investering i øvrigt.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
126.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-