Virksomheden TR-KØD ENGROS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 5. maj 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TR-KØD ENGROS ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 5. maj 1998
- CVR 20990538
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TR-KØD ENGROS ApS | 05.05.1998 | 04.08.2014 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kirstinehøj 75 · DK-2770 Kastrup | 06.02.2004 | 04.08.2014 |
Godthåbsvej 205 · DK-2720 Vanløse | 05.05.1998 | 05.02.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463200 Engroshandel med kød og kødprodukter | 01.01.2008 | 04.08.2014 |
513200 Engroshandel med kød og kødprodukter | 01.01.1999 | 31.12.2007 |
522200 Slagter- og viktualieforretninger | 05.05.1998 | 31.12.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-02-06 | 06.02.2004 | 04.08.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 05.05.1998 | 04.08.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 06.02.2004 | 31.01.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Westh | 05.05.1998 | 22.12.2000 |
René Offerlin | 05.05.1998 | 27.01.2011 |
Torben Steenberg Nielsen | 05.05.1998 | 22.02.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TR-KØD ENGROS ApS
Kirstinehøj 75
2770 Kastrup
2770 Kastrup
CVR
20990538
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
5. maj 1998
P-nummer
1004628367
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
463200
Engroshandel med kød og kødprodukter
Engroshandel med kød og kødprodukter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive engros handelsvirksomhed med slagterivarer, samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
126.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-