Virksomheden Nørvent Vvs og Ventilation ApS befinder sig i branchen "VVS-installatører og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 1. juli 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Nørvent Vvs og Ventilation ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jul. 1998
- CVR 20967889
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nørvent Vvs og Ventilation ApS | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørholmsvej 110 · DK-9000 Aalborg | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-07-01 | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 01.07.1998 | 06.03.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Eriksen | 01.07.1998 | 22.08.2000 |
Carl Manfred Conrad Christensen | 01.07.1998 | 22.08.2000 |
Erik Orla Petersen | 01.07.1998 | 22.08.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Eriksen | 01.07.1998 | 22.08.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Nørvent Vvs og Ventilation ApS
Nørholmsvej 110
9000 Aalborg
9000 Aalborg
CVR
20967889
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 1998
P-nummer
1004612248
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
453300
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er salg og produktion og dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-