Virksomheden COMITEL HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. juni 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
COMITEL HOLDING A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. jun. 1998
- CVR 20956887
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COMITEL HOLDING A/S | 03.05.2004 | 26.01.2012 |
KATHRINE HOLDING A/S | 07.05.2000 | 02.05.2004 |
DANITAS HOLDING A/S | 01.06.1998 | 06.05.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngbyvej 20 · DK-2100 København Ø | 25.06.2008 | 26.01.2012 |
Hammershusgade 11 · DK-2100 København Ø | 01.06.1998 | 24.06.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 26.01.2012 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.06.1998 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-10-17 | 17.10.2011 | 26.01.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.06.1998 | 26.01.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. | 17.10.2011 | 26.01.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peer Kølendorf | 01.06.1998 | 26.01.2012 |
Kathrine Stofregen Kølendorf | 01.06.1998 | 30.05.2008 |
Anne-Kathrine Brendstrup Stoffregen Kølendorf | 01.06.1998 | 26.01.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peer Kølendorf | 01.06.1998 | 26.01.2012 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
COMITEL HOLDING A/S
Lyngbyvej 20
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
20956887
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juni 1998
P-nummer
1004654912
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- COMITEL HOLDINGS LIMITED A/S
- DANSK-ITALIENSK FILM CO. A/S
- DET 3. ØJE A/S
- FORLAGET ABC A/S
- IPC HOSTING A/S
- MAXIM CAPITAL A/S
- THE 3RD EYE A/S
- THE THIRD EYE A/S
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at være aktionær i andre selskaber, forestå kapitalanbringelser i værdipapirer samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-