Virksomheden SAKS FILM OG TV A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hørning. De blev etableret i 8. december 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SAKS FILM OG TV A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 8. dec. 1982
- CVR 20821337
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SAKS FILM OG TV A/S | 26.04.1991 | 18.12.2007 |
H.E. SAKS FILM OG TV ApS | 08.12.1982 | 25.04.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søvejen 35 · DK-8362 Hørning | 01.01.2007 | 18.12.2007 |
Søvejen 35 · DK-8362 Hørning | 08.12.1982 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.01.2001 | 18.12.2007 |
922000 Radio- og tv-virksomhed | 26.03.1998 | 31.12.2000 |
980000 Uoplyst | 08.12.1982 | 25.03.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-04-09 | 09.04.1991 | 18.12.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 25.04.1991 | 18.12.2007 |
100.000 DKK | 30.08.1987 | 24.04.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 09.04.1991 | 18.12.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Filip von Spreckelsen | 15.01.1998 | 18.12.2007 |
Peter Veng Hvarre | 15.01.1998 | 18.12.2007 |
Gitte Sidelmann Linna | 21.05.1996 | 15.01.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Erik Saks | 08.12.1982 | 18.12.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SAKS FILM OG TV A/S
Søvejen 35
8362 Hørning
8362 Hørning
CVR
20821337
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
8. december 1982
P-nummer
1004529111
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er produktion og salg af film- og TV-programmer og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-