Virksomheden ORMSTRUP HOLDING, IKAST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 14. april 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ORMSTRUP HOLDING, IKAST ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 14. apr. 1998
- CVR 20801700
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ORMSTRUP HOLDING, IKAST ApS | 22.06.2001 | 20.09.2011 |
KORTSEN REKLAMETRYK ApS | 14.04.1998 | 21.06.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Urnehøjen 2 · DK-7400 Herning | 02.07.2010 | 20.09.2011 |
Mejsevej 6 · DK-7430 Ikast | 01.01.2007 | 01.07.2010 |
Mejsevej 6 · DK-7430 Ikast | 22.06.2001 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 20.09.2011 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 23.06.2001 | 31.12.2007 |
173000 Færdigbehandling af tekstiler | 14.04.1998 | 22.06.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-08-07 | 07.08.2001 | 20.09.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
140.000 DKK | 14.04.1998 | 20.09.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 07.08.2001 | 20.09.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Inger Bak | 14.04.1998 | 06.08.1999 |
Flemming Ormstrup | 14.04.1998 | 20.09.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ORMSTRUP HOLDING, IKAST ApS
Urnehøjen 2
7400 Herning
7400 Herning
CVR
20801700
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14. april 1998
P-nummer
1004515081
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive tekstiltrykkeri og dermed knyttet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
140.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-