Virksomheden JNS FINANS A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 31. maj 1968 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
JNS FINANS A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 31. maj 1968
- CVR 20649410
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JNS FINANS A/S | 14.04.1999 | 18.03.2004 |
A/S FINANSSELSKABET JULIUS NIELSEN & SØN | 03.05.1991 | 13.04.1999 |
A/S JULIUS NIELSEN & SØN | 31.05.1968 | 02.05.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Landlystvej 42 · DK-2650 Hvidovre | 31.05.1968 | 18.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 31.05.1968 | 18.03.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-05-14 | 14.05.2002 | 18.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
515.000 DKK | 01.07.1998 | 18.03.2004 |
1.015.000 DKK | 11.02.1998 | 30.06.1998 |
606.000 DKK | 13.03.1992 | 10.02.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 14.05.2002 | 18.03.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Michael Madsen | 13.04.1999 | 14.05.2002 |
Paul Plant | 13.04.1999 | 14.05.2002 |
Hanne Møller | 13.04.1999 | 14.05.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Michael Madsen | 22.04.1999 | 14.05.2002 |
Jytte Christiansen | 30.11.1998 | 22.04.1999 |
Kaj Christiansen | 31.05.1968 | 30.11.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JNS FINANS A/S
Landlystvej 42
2650 Hvidovre
2650 Hvidovre
CVR
20649410
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
31. maj 1968
P-nummer
1001526548
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber, drive finansieringsvirksomhed samt eje og administrere faste ejendomme.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
606.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-