Virksomheden OPTIKA ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 1. august 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
OPTIKA ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. aug. 1997
- CVR 20341637
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OPTIKA ApS | 28.10.2005 | 30.06.2010 |
LEDERGRUPPEN OPTIKA ApS | 01.08.1997 | 27.10.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vestermarksvej 2 · DK-9000 Aalborg | 24.01.2008 | 30.06.2010 |
Sofiendalsvej 87 · DK-9200 Aalborg SV | 01.08.1997 | 23.01.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 30.06.2010 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.08.1997 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-10-28 | 28.10.2005 | 30.06.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.08.1997 | 30.06.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 28.10.2005 | 30.06.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kai Schytz | 01.08.1997 | 30.06.2010 |
Anette Buus | 01.08.1997 | 30.06.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
OPTIKA ApS
Vestermarksvej 2
9000 Aalborg
9000 Aalborg
CVR
20341637
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. august 1997
P-nummer
1004261981
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive ledertræning- og konsulentvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-