Virksomheden B 12/10 2000 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med brød, kager og kiks" og har adresse i Hesselager. De blev etableret i 1. august 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
B 12/10 2000 ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. aug. 1997
- CVR 20340983
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
B 12/10 2000 ApS | 12.10.2000 | 10.12.2001 |
BANKEGÅRDENS HANDELSSELSKAB ApS | 09.12.1997 | 11.10.2000 |
SCSK 2103 ApS | 01.08.1997 | 08.12.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Møllebakken 2 · DK-5874 Hesselager | 22.09.2000 | 10.12.2001 |
Snavevej 47 · DK-5683 Haarby | 01.08.1997 | 21.09.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
513820 Engroshandel med brød, kager og kiks | 01.08.1997 | 10.12.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-10-12 | 12.10.2000 | 10.12.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.08.1997 | 10.12.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 12.10.2000 | 10.12.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Annette Skovhaug Jensen | 11.06.2001 | 10.12.2001 |
Kasper Borum Kristensen | 04.05.2000 | 11.06.2001 |
Thyra Pallesen | 08.12.1997 | 04.05.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
B 12/10 2000 ApS
Møllebakken 2
5874 Hesselager
5874 Hesselager
CVR
20340983
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. august 1997
P-nummer
1004348807
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- KAGEBUSSEN FRASE DANMARK ApS
Branchekode
513820
Engroshandel med brød, kager og kiks
Engroshandel med brød, kager og kiks
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med lækkerier indenfor førevarer
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-