Virksomheden VVS-FIRMAET GEORGE BAUERFEIND A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 27. juni 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
VVS-FIRMAET GEORGE BAUERFEIND A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 27. jun. 1988
- CVR 20278145
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VVS-FIRMAET GEORGE BAUERFEIND A/S | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederikssundsvej 234 · DK-2700 Brønshøj | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-06-27 | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 06.07.1988 | 28.01.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Echberg-Bauerfeind | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
George Osvin Bauerfeind | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Anne Merete Klespe Bauerfeind | 27.06.1988 | 28.03.1994 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
George Osvin Bauerfeind | 27.06.1988 | 28.01.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VVS-FIRMAET GEORGE BAUERFEIND A/S
Frederikssundsvej 234
2700 Brønshøj
2700 Brønshøj
CVR
20278145
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. juni 1988
P-nummer
1004215157
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive autoriseret VVS-firma, entreprenørvirksomhed, herunder kloakarbejde samt iøvrigt beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-