Virksomheden ALLAN BANKE HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 29. juli 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ALLAN BANKE HOLDING A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 29. jul. 1997
- CVR 20256184
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ALLAN BANKE HOLDING A/S | 29.07.1997 | 29.07.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sulkendrupvej 4 · DK-5800 Nyborg | 22.10.1997 | 29.07.2004 |
Lyøvej 6 · DK-5800 Nyborg | 29.07.1997 | 21.10.1997 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.1999 | 29.07.2004 |
652340 Finansielle holdingselskaber | 29.07.1997 | 31.12.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-10-22 | 22.10.1997 | 29.07.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 22.10.1997 | 29.07.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. | 22.10.1997 | 29.07.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Banke | 29.07.1997 | 29.07.2004 |
Charlotte Møller Banke | 29.07.1997 | 29.07.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Banke | 29.07.1997 | 29.07.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ALLAN BANKE HOLDING A/S
Sulkendrupvej 4
5800 Nyborg
5800 Nyborg
CVR
20256184
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29. juli 1997
P-nummer
1004289294
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i datterselskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-