Virksomheden GSF A/S befinder sig i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juli 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
GSF A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. jul. 1997
- CVR 20247843
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GSF A/S | 25.04.2006 | 15.11.2006 |
FRITZ SCHUR GEAR A/S | 30.12.1997 | 24.04.2006 |
A/S PSE NR. 5229 | 01.07.1997 | 29.12.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Esplanaden 40 · DK-1263 København K | 01.07.1997 | 15.11.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
511400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner | 01.07.1997 | 15.11.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-04-25 | 25.04.2006 | 15.11.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.07.1997 | 15.11.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 25.04.2006 | 15.11.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karen Schur | 29.12.1997 | 19.06.2006 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1997 | 29.12.1997 |
Annemette Heller | 01.07.1997 | 29.12.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads-Ole Astrupgaard | 07.10.2004 | 19.06.2006 |
Flemming Rune Nilausen | 16.04.2002 | 07.10.2004 |
Peter Michael Møgelgård | 30.12.1998 | 17.10.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GSF A/S
Esplanaden 40
1263 København K
1263 København K
CVR
20247843
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juli 1997
P-nummer
1004305690
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
511400
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og anden virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-