Virksomheden AFVIKLINGSSELSKABET AF 30.6.2006 A/S befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 25. juni 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AFVIKLINGSSELSKABET AF 30.6.2006 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 25. jun. 1997
- CVR 20160187
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AFVIKLINGSSELSKABET AF 30.6.2006 A/S | 30.06.2006 | 09.03.2009 |
FALKENBERG A/S | 25.06.1997 | 29.06.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vassingerødvej 145 · DK-3540 Lynge | 25.06.1997 | 09.03.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
711290 Anden teknisk rådgivning | 01.01.2008 | 09.03.2009 |
742090 Anden teknisk rådgivning | 25.06.1997 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-06-30 | 30.06.2006 | 09.03.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 25.06.1997 | 09.03.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse. | 30.06.2006 | 09.03.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Ulrik Damgaard | 22.04.2004 | 21.07.2006 |
Erik Ivan Karlsson | 22.04.2004 | 21.07.2006 |
Kern Arnold Hansen | 22.04.2004 | 21.07.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claes Heinrich Berg Steffensen | 26.02.2003 | 09.03.2009 |
Poul Falkenberg Hansen | 25.06.1997 | 09.03.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AFVIKLINGSSELSKABET AF 30.6.2006 A/S
Vassingerødvej 145
3540 Lynge
3540 Lynge
CVR
20160187
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
25. juni 1997
P-nummer
1004161492
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- AFVIKLINGSSELSKABET 30.6.2006 A/S
Branchekode
711290
Anden teknisk rådgivning
Anden teknisk rådgivning
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at yde geologiske undersøgelser og rådgivning, samt anden beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af to direktører i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-