Virksomheden TRAINING & DEVELOPMENT PARTNERS ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 1. januar 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TRAINING & DEVELOPMENT PARTNERS ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. jan. 1997
- CVR 19925471
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TRAINING & DEVELOPMENT PARTNERS ApS | 29.05.1997 | 07.11.2012 |
JUT NR. 9703 ApS | 01.01.1997 | 28.05.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Råhøjvænget 41 · DK-8260 Viby J | 28.05.1997 | 07.11.2012 |
Råhøjvænget 35 · DK-8260 Viby J | 01.01.1997 | 27.05.1997 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702100 Public relations og kommunikation | 01.01.2008 | 07.11.2012 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.01.1997 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-05-28 | 28.05.1997 | 07.11.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 08.01.1997 | 07.11.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 28.05.1997 | 07.11.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne Mette Jakobsen | 11.09.2004 | 07.11.2012 |
Carsten Brønden Poulsen | 02.04.2002 | 11.09.2004 |
Søren Grundtvig Kjems | 28.05.1997 | 02.04.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TRAINING & DEVELOPMENT PARTNERS ApS
Råhøjvænget 41
8260 Viby J
8260 Viby J
CVR
19925471
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 1997
P-nummer
1004055642
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702100
Public relations og kommunikation
Public relations og kommunikation
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivnings- og konsulentvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-