Virksomheden GRUHN KEMI A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 7. februar 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
GRUHN KEMI A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 7. feb. 1997
- CVR 19881490
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GRUHN KEMI A/S | 07.02.1997 | 23.08.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngager 14 · DK-2605 Brøndby | 07.02.1997 | 23.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.07.2004 | 23.08.2004 |
243000 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer | 07.02.1997 | 30.06.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-01-26 | 26.01.2000 | 23.08.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 07.02.1997 | 23.08.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. | 26.01.2000 | 23.08.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Frederik Hermann | 31.01.2002 | 23.08.2004 |
Jannik Rolf Larsen | 07.02.2000 | 23.08.2004 |
Martin Andreas Grønlund | 19.08.1998 | 31.01.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Frederik Hermann | 31.01.2002 | 23.08.2004 |
Svend Rolf Larsen | 07.02.1997 | 31.01.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GRUHN KEMI A/S
Lyngager 14
2605 Brøndby
2605 Brøndby
CVR
19881490
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
7. februar 1997
P-nummer
1004033123
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er fabrikation, handel og kapitalanlæg.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-