Virksomheden HEIBING STILLADSER A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Skibby. De blev etableret i 20. december 1996 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HEIBING STILLADSER A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 20. dec. 1996
- CVR 19797333
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HEIBING STILLADSER A/S | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
HEIBING STILLADSER ApS | 20.12.1996 | 17.12.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ordrupdalsvej 1B · DK-4050 Skibby | 20.12.1996 | 20.03.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 20.03.2002 | 20.03.2002 |
452540 Stilladsforretninger | 20.12.1996 | 19.03.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-12-18 | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
125.000 DKK | 20.12.1996 | 17.12.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Heibing | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
Freddy Stejlgaard Jensen | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
Lise Heibing | 18.12.2001 | 20.03.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Heibing | 20.12.1996 | 20.03.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HEIBING STILLADSER A/S
Ordrupdalsvej 1
4050 Skibby
4050 Skibby
CVR
19797333
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
20. december 1996
P-nummer
1006107623
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udlejning af stilladsmateriel og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-