Virksomheden PKTS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 22. november 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
PKTS HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 22. nov. 1996
- CVR 19735079
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PKTS HOLDING ApS | 23.03.2007 | 12.09.2012 |
WESTFALIA FAGCENTER VEST ApS | 07.03.1997 | 22.03.2007 |
JGN NR. 132 ApS | 22.11.1996 | 06.03.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højallé 11 · DK-6880 Tarm | 01.01.2007 | 12.09.2012 |
Højallé 11 · DK-6880 Tarm | 22.11.1996 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 12.09.2012 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
293230 Fremstilling af maskiner til land-, have- og skovbrug i øvrigt | 22.11.1996 | 31.12.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-03-23 | 23.03.2007 | 12.09.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 25.11.1996 | 12.09.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 23.03.2007 | 12.09.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pia Børsting | 06.03.1997 | 12.09.2012 |
Jens Graven Nielsen | 22.11.1996 | 06.03.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PKTS HOLDING ApS
Højallé 11
6880 Tarm
6880 Tarm
CVR
19735079
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
22. november 1996
P-nummer
1004052126
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-