Virksomheden ANDERS HEDEGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 1. september 1996 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ANDERS HEDEGAARD HOLDING ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. sep. 1996
- CVR 19633349
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANDERS HEDEGAARD HOLDING ApS | 01.09.1996 | 07.10.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sitkagranvej 4 · DK-9800 Hjørring | 01.01.2007 | 07.10.2009 |
Sitkagranvej 4 · DK-9800 Hjørring | 08.05.2000 | 31.12.2006 |
Karlsvej 16 · DK-9800 Hjørring | 21.03.2000 | 07.05.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 07.10.2009 |
980000 Uoplyst | 01.09.1996 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-06-23 | 23.06.2003 | 07.10.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 21.10.1996 | 07.10.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 23.06.2003 | 07.10.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Palle Skov Jensen | 01.04.2001 | 23.06.2003 |
Jeanette Hangaard Thielfoldt | 14.09.2000 | 01.04.2001 |
Torben Steen Nordquist | 08.05.2000 | 14.09.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Hedegaard Nielsen | 01.09.1996 | 07.10.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANDERS HEDEGAARD HOLDING ApS
Sitkagranvej 4
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
19633349
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1996
P-nummer
1003966840
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt gennem datterselskaber at drive restaurationsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-