Virksomheden NIELS JUEL A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 12. september 1996 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
NIELS JUEL A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 12. sep. 1996
- CVR 19502287
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NIELS JUEL A/S | 12.09.1996 | 09.05.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tindbækvej 93 · DK-8830 Tjele | 01.01.2007 | 09.05.2008 |
Tindbækvej 93 · DK-8900 Randers C | 03.03.2006 | 31.12.2006 |
Ørhagevej 150 · DK-7700 Thisted | 29.05.2002 | 02.03.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 09.05.2008 |
980000 Uoplyst | 15.05.2003 | 31.12.2007 |
553010 Restauranter | 12.09.1996 | 14.05.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-03-02 | 02.03.2006 | 09.05.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
780.000 DKK | 16.09.1996 | 09.05.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 02.03.2006 | 09.05.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Sørensen | 06.09.2000 | 14.11.2007 |
Grethe Lilly Sørensen | 06.09.2000 | 14.11.2007 |
Anna Thingstrup Knakkegaard | 12.09.1996 | 01.07.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Sørensen | 06.09.2000 | 14.11.2007 |
Bendt Grandjean-Thomsen | 12.09.1996 | 01.07.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NIELS JUEL A/S
Tindbækvej 93
8830 Tjele
8830 Tjele
CVR
19502287
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
12. september 1996
P-nummer
1003844178
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og finansiering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
780.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-