Virksomheden A/S INVEST AF 10. APRIL 1999 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 1. november 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S INVEST AF 10. APRIL 1999
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. nov. 1995
- CVR 18936380
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S INVEST AF 10. APRIL 1999 | 10.04.1999 | 22.06.2000 |
A/S ALLIANCE ALARM & SIKRING | 04.01.1996 | 09.04.1999 |
A/S PSE 38 NR. 1772 | 01.11.1995 | 03.01.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vodroffsvej 26 · DK-1900 Frederiksberg C | 01.11.1995 | 22.06.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.11.1995 | 22.06.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-06-01 | 01.06.1999 | 22.06.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 08.11.1995 | 22.06.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.06.1999 | 22.06.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Roland Arnold Bak | 09.04.1999 | 01.06.1999 |
Knud Erik Mikkelsen | 09.04.1999 | 01.06.1999 |
Finn Jaffe | 13.11.1998 | 09.04.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørn Alfred Petersen Boesen | 09.04.1999 | 01.06.1999 |
Reidar Kleven | 31.01.1997 | 09.04.1999 |
Mogens Holmen Nielsen | 01.11.1995 | 31.01.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S INVEST AF 10. APRIL 1999
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C
1900 Frederiksberg C
CVR
18936380
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. november 1995
P-nummer
1003614545
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive industri-, handels- og investeringsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-