Virksomheden AKTIESELSKABET AF 01.01.1995 befinder sig i branchen "Anden virksomhedsrådgivning" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 1. oktober 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AKTIESELSKABET AF 01.01.1995
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. okt. 1995
- CVR 18894602
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 01.01.1995 | 30.12.2003 | 26.10.2004 |
SCR MANAGEMENT A/S | 25.01.1996 | 29.12.2003 |
SLP NR. 11.049 A/S | 01.10.1995 | 24.01.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Edvard Teglers Vej 7 · DK-2920 Charlottenlund | 01.10.1995 | 26.10.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.10.1995 | 26.10.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-12-30 | 30.12.2003 | 26.10.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.11.1995 | 26.10.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. | 30.12.2003 | 26.10.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Søgaard Nielsen | 10.03.1997 | 12.03.2004 |
Jette Malmberg Nielsen | 10.03.1997 | 12.03.2004 |
Pia Britt Haugaard Nielsen | 15.01.1996 | 12.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Søgaard Nielsen | 10.03.1997 | 12.03.2004 |
Carsten Peter Nielsen | 15.01.1996 | 10.03.1997 |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1995 | 24.01.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AKTIESELSKABET AF 01.01.1995
Hans Edvard Teglers Vej 7
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
18894602
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. oktober 1995
P-nummer
1003671580
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741490
Anden virksomhedsrådgivning
Anden virksomhedsrådgivning
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-