Virksomheden ARNE HOLT SHIPPING ApS befinder sig i branchen "Skibsmæglervirksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. oktober 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ARNE HOLT SHIPPING ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. okt. 1995
- CVR 18861240
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ARNE HOLT SHIPPING ApS | 12.01.1996 | 30.08.2004 |
ApS KBIL 9 NR. 1944 | 01.10.1995 | 11.01.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kvæsthusgade 6B · DK-1251 København K | 01.10.1995 | 30.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
634010 Skibsmæglervirksomhed | 01.10.1995 | 30.08.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-12-29 | 29.12.1995 | 30.08.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 03.10.1995 | 30.08.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 29.12.1995 | 30.08.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Arne Holt | 29.12.1995 | 27.08.2002 |
Steffen Christensen | 29.12.1995 | 26.03.2003 |
Lasse Fussing Nielsen | 29.12.1995 | 16.05.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steffen Christensen | 27.08.2002 | 26.03.2003 |
Niels Arne Holt | 29.12.1995 | 27.08.2002 |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1995 | 29.12.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ARNE HOLT SHIPPING ApS
Kvæsthusgade 6
1251 København K
1251 København K
CVR
18861240
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 1995
P-nummer
1003587525
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
634010
Skibsmæglervirksomhed
Skibsmæglervirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er befragtning samt virksomhed i naturlig tilknytning hertil, herunder køb og salg af skibe.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-