Virksomheden MOVINVEST A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 12. juni 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MOVINVEST A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 12. jun. 1995
- CVR 18784203
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MOVINVEST A/S | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Munkevej 26 · DK-3500 Værløse | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
652320 Investeringsselskaber | 29.11.2002 | 01.03.2004 |
980000 Uoplyst | 12.06.1995 | 28.11.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-10-11 | 11.10.1996 | 01.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.06.1995 | 01.03.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. | 11.10.1996 | 01.03.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Palle Gundelund Grønbæk | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Tage Honore | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Brit Bøgevang Nielsen | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tage Honore | 12.06.1995 | 01.03.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MOVINVEST A/S
Munkevej 26
3500 Værløse
3500 Værløse
CVR
18784203
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
12. juni 1995
P-nummer
1003559998
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
652320
Investeringsselskaber
Investeringsselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at erhverve investerings- og anden beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-