Virksomheden MARYS ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 2. august 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MARYS ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 2. aug. 1995
- CVR 18702770
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MARYS ApS | 15.11.2005 | 18.12.2012 |
EJENDOMSSELSKABET VEJLE MIDTPUNKT ApS | 16.01.1996 | 14.11.2005 |
ApS EKS 1 NR. 219 | 02.08.1995 | 15.01.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Mindegade 13 · DK-8000 Århus C | 07.03.2008 | 18.12.2012 |
Hjulmagervej 4A · DK-7100 Vejle | 01.01.2007 | 06.03.2008 |
Hjulmagervej 4A · DK-7100 Vejle | 27.11.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 18.12.2012 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 02.08.1995 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-03-05 | 05.03.2008 | 18.12.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 11.08.1995 | 18.12.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør. | 05.03.2008 | 18.12.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Aage Rasmussen | 22.06.2007 | 18.12.2012 |
Morten Ib | 24.09.2004 | 22.06.2007 |
Inger Evar | 24.09.2004 | 22.06.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Aage Rasmussen | 22.06.2007 | 18.12.2012 |
Morten Ib | 24.09.2004 | 22.06.2007 |
Gerhard Carmes Sørensen | 02.08.1995 | 24.09.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MARYS ApS
Mindegade 13
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
18702770
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. august 1995
P-nummer
1003572888
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- EJENDOMSSELSKABET VEJLE MIDTPUNKT ApS
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er køb, salg, udlejning, administration og projektudvikling af fast ejendom samt dertil knyttet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-