Virksomheden SKOVINVEST 13 K/S befinder sig i branchen "Skovbrug" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
SKOVINVEST 13 K/S
SLETTET
- K/S
- Etableret 16. okt. 1999
- CVR 18241382
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SKOVINVEST 13 K/S | 16.10.1999 | 02.07.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Buen 98 · DK-6200 Aabenraa | 16.10.1999 | 02.07.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
20100 Skovbrug | 16.10.1999 | 02.07.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-05-09 | 09.05.1997 | 02.07.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Kommanditselskabet tegnes af de tre bestyrelsesmedlemmer i forening. | 09.05.1997 | 02.07.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leif Johansen | 17.06.2002 | 02.07.2003 |
Henriette Holsteen Jessen | 17.06.2002 | 02.07.2003 |
Per Reggelsen Kjær | 19.06.2000 | 17.06.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SKOVINVEST 13 K/S
Buen 98
6200 Aabenraa
6200 Aabenraa
CVR
18241382
Virksomhedstype
Kommanditselskab
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
1001462002
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
20100
Skovbrug
Skovbrug
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at leje fast ejendom og producere juletræer og pyntegrønt. Til brug herfor er indgået et lejemål på 5 år med ret til SkovInvest 13 at kræve lejemålet forlænget for yderligere 1 år, såfremt driften betinger dette.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af de tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-