Virksomheden SKOLEGADES BAGERI. HERNING ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter" og har adresse i Herning. De blev etableret i 1. oktober 1994 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SKOLEGADES BAGERI. HERNING ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 1. okt. 1994
- CVR 18071401
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SKOLEGADES BAGERI. HERNING ApS | 28.02.1995 | 28.05.2008 |
ApS KBIL 9 NR. 1877 | 01.10.1994 | 27.02.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skolegade 3 · DK-7400 Herning | 01.10.1994 | 28.05.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
107120 Fremstilling af friske bageriprodukter | 01.01.2008 | 28.05.2008 |
158120 Bagerforretninger | 01.10.1994 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-02-16 | 16.02.1995 | 28.05.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 07.10.1994 | 28.05.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 16.02.1995 | 28.05.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1994 | 27.02.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.10.1994 | 27.02.1995 |
Peder Thomsen Nielsen | 01.10.1994 | 28.05.2008 |
Alix Gyldenløve Bitsch | 01.10.1994 | 28.05.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SKOLEGADES BAGERI. HERNING ApS
Skolegade 3
7400 Herning
7400 Herning
CVR
18071401
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 1994
P-nummer
1001424469
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
107120
Fremstilling af friske bageriprodukter
Fremstilling af friske bageriprodukter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive bageri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-