Virksomheden BOLIG FYN ASSENS A/S befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 7. april 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BOLIG FYN ASSENS A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 7. apr. 1994
- CVR 17908790
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BOLIG FYN ASSENS A/S | 20.12.1996 | 21.03.2001 |
EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS A/S | 16.08.1994 | 19.12.1996 |
EJENDOMSHUSET SPAR FYN ASSENS & HAARBY A/S | 07.04.1994 | 15.08.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Mørkebjergvej 3 · DK-5600 Faaborg | 07.04.1994 | 21.03.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
703110 Ejendomsmæglere | 07.04.1994 | 21.03.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-01-29 | 29.01.2001 | 21.03.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 29.01.2001 | 21.03.2001 |
500.000 DKK | 23.12.1999 | 28.01.2001 |
500.000 DKK | 21.12.1998 | 22.12.1999 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. | 29.01.2001 | 21.03.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Claude Mercier | 20.09.1999 | 21.03.2001 |
Preben Christian Harder Johansen | 07.04.1994 | 16.03.1995 |
John Hartvigsen | 07.04.1994 | 20.09.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Claude Mercier | 20.09.1999 | 21.03.2001 |
John Hartvigsen | 07.04.1994 | 20.09.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BOLIG FYN ASSENS A/S
Mørkebjergvej 3
5600 Faaborg
5600 Faaborg
CVR
17908790
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
7. april 1994
P-nummer
1001387080
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- PENGE&BOLIG MÆGLEREN ASSENS A/S
Branchekode
703110
Ejendomsmæglere
Ejendomsmæglere
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er ejendomsformidling og formidling af finansielle ydelser.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
910.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-