Virksomheden DAVINDE KIRKEKASSE befinder sig i branchen "Religiøse institutioner og foreninger" og har adresse i Odense SØ. De blev etableret i 1. januar 1970 og er af virksomhedstypen Folkekirkelige Institutioner.
DAVINDE KIRKEKASSE
AKTIV
- FKI
- Etableret 1. jan. 1970
- CVR 17824716
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DAVINDE KIRKEKASSE | 01.01.1970 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skærmhatten 1 · DK-5220 Odense SØ | 07.07.2017 | |
Skærmhatten 1 · DK-5220 Odense SØ | 20.05.2009 | 06.07.2017 |
Davinde Bygade 16 · DK-5220 Odense SØ | 01.01.1970 | 19.05.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
949100 Religiøse institutioner og foreninger | 01.01.2008 | |
913100 Religiøse institutioner og foreninger | 13.05.2000 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 29.03.2000 | 12.05.2000 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Ove Carl John Emil Vind | 28.10.2022 | |
Ella Bojen Frandsen | 21.09.2021 | |
Ella Bojen Frandsen | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DAVINDE KIRKEKASSE
Skærmhatten 1
5220 Odense SØ
5220 Odense SØ
CVR
17824716
Virksomhedstype
Folkekirkelige Institutioner
Stiftet
1. januar 1970
P-nummer
1001367536
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
949100
Religiøse institutioner og foreninger
Religiøse institutioner og foreninger
Sekundær(e) branche(r)
-
marianne@sditlevsen.net
Telefon
61779744
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
5
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-