Virksomheden HOVEDKVARTERET ApS befinder sig i branchen "Formgivning og industrielt design" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 2. marts 1994 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HOVEDKVARTERET ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 2. mar. 1994
- CVR 17714635
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOVEDKVARTERET ApS | 02.03.1994 | 29.11.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 58 · DK-2900 Hellerup | 28.08.2000 | 29.11.2002 |
Vestergade 10A · DK-1456 København K | 02.03.1994 | 27.08.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
748420 Formgivning og industrielt design | 02.03.1994 | 29.11.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-08-28 | 28.08.2000 | 29.11.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 28.03.1994 | 29.11.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.08.2000 | 29.11.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sten Kaspersen | 23.10.1998 | 28.08.2000 |
Erik Roar Ambjørn | 11.09.1998 | 28.08.2000 |
Ulla Maria Elskær | 11.09.1998 | 28.08.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Bysted | 28.08.2000 | 09.08.2002 |
Helle Eliasson | 11.09.1998 | 28.08.2000 |
Ulla Maria Elskær | 11.09.1998 | 11.09.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HOVEDKVARTERET ApS
Strandvejen 58
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
17714635
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. marts 1994
P-nummer
1001344605
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
748420
Formgivning og industrielt design
Formgivning og industrielt design
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-