Virksomheden ÅVANG ANLÆGSGARTNERI A/S befinder sig i branchen "Landskabspleje" og har adresse i Harpelunde. De blev etableret i 30. marts 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ÅVANG ANLÆGSGARTNERI A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 30. mar. 1994
- CVR 17681281
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ÅVANG ANLÆGSGARTNERI A/S | 28.06.1997 | 07.03.2012 |
V.L. ANLÆGSGARTNERI ApS | 30.03.1994 | 27.06.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Harpelundevej 58 · DK-4912 Harpelunde | 01.01.2007 | 07.03.2012 |
Harpelundevej 58 · DK-4912 Harpelunde | 30.03.1994 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
813000 Landskabspleje | 01.01.2008 | 07.03.2012 |
14120 Anlægsgartnerier | 30.03.1994 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-06-27 | 27.06.1997 | 07.03.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 31.05.1997 | 07.03.2012 |
200.000 DKK | 05.04.1994 | 30.05.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 27.06.1997 | 07.03.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gitte Engel | 22.10.2007 | 07.05.2009 |
Hans-Jørn Larsen | 31.05.2007 | 22.10.2007 |
Birgitte Rosa Larsen | 27.06.1997 | 31.05.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Villy Frimann Larsen | 30.03.1994 | 07.05.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ÅVANG ANLÆGSGARTNERI A/S
Harpelundevej 58
4912 Harpelunde
4912 Harpelunde
CVR
17681281
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
30. marts 1994
P-nummer
1001337842
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
813000
Landskabspleje
Landskabspleje
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, industri samt anlægsgartneri, og enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-