Virksomheden ØKOLOGISK SAMVIRKE ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Tinglev. De blev etableret i 1. januar 1994 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ØKOLOGISK SAMVIRKE ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jan. 1994
- CVR 17628887
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ØKOLOGISK SAMVIRKE ApS | 20.05.1994 | 19.08.2003 |
PBH NR. 22.412 ApS | 01.01.1994 | 19.05.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tømrersvinget 16 · DK-6360 Tinglev | 15.11.1999 | 19.08.2003 |
Gerrebækvej 24 · DK-6360 Tinglev | 01.01.1994 | 14.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 22.03.2002 | 19.08.2003 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.1994 | 21.03.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-04-28 | 28.04.1997 | 19.08.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
201.000 DKK | 23.12.1996 | 19.08.2003 |
283.000 DKK | 21.11.1995 | 22.12.1996 |
250.000 DKK | 19.05.1994 | 20.11.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør. | 28.04.1997 | 19.08.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Joachim Wilhelm Schramm | 29.02.2000 | 25.01.2002 |
Ritta Kloppenborg | 11.01.1999 | 29.02.2000 |
Erik Kristensen | 15.01.1998 | 25.01.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.01.1994 | 19.05.1994 |
Günther Andreas Lorenzen | 01.01.1994 | 19.08.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ØKOLOGISK SAMVIRKE ApS
Tømrersvinget 16
6360 Tinglev
6360 Tinglev
CVR
17628887
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 1994
P-nummer
1001327083
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og udlejning af fast ejendom til brug for økologisk landbrugsdrift og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør.
Registeret kapital
283.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-