Virksomheden ULDAL INVEST A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. februar 1994 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ULDAL INVEST A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. feb. 1994
- CVR 17612344
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ULDAL INVEST A/S | 31.05.2008 | 03.03.2022 |
NEVA A/S | 10.01.1995 | 30.05.2008 |
A/S PSE 10 NR. 1995 | 01.02.1994 | 09.01.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ellemosevej 76 · DK-2900 Hellerup | 15.06.2008 | 03.03.2022 |
Avedøreholmen 78B · DK-2650 Hvidovre | 11.06.2002 | 14.06.2008 |
Langebjerg 35A · DK-4000 Roskilde | 01.02.1994 | 10.06.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 03.03.2022 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.02.1994 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-05-31 | 31.05.2008 | 03.03.2022 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 21.02.1994 | 03.03.2022 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 31.05.2008 | 03.03.2022 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Uldal | 31.05.2008 | 01.10.2013 |
Jacob Møller | 07.12.2004 | 01.10.2013 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1994 | 09.01.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Uldal | 31.05.2008 | 01.10.2013 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.02.1994 | 09.01.1995 |
Poul Erik Marvig | 01.02.1994 | 31.05.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ULDAL INVEST A/S
Ellemosevej 76
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
17612344
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. februar 1994
P-nummer
1003551468
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- NEVA A/S
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
1
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-