Virksomheden KIBO HOLDING A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 23. august 1981 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KIBO HOLDING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 23. aug. 1981
- CVR 17589091
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KIBO HOLDING A/S | 09.05.1987 | 15.05.2000 |
KIBO HUSE A/S | 23.08.1981 | 08.05.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vedbæk Strandvej 488 · DK-2950 Vedbæk | 23.08.1981 | 15.05.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 23.08.1981 | 15.05.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-09-19 | 19.09.1991 | 15.05.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 30.08.1987 | 15.05.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 19.09.1991 | 15.05.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vibeke Birgitte Schlager | 23.08.1981 | 12.07.1993 |
Jens Jørgen Skytte | 23.08.1981 | 07.01.1992 |
Kim Schlager | 23.08.1981 | 12.07.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Schlager | 23.08.1981 | 12.07.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KIBO HOLDING A/S
Vedbæk Strandvej 488
2950 Vedbæk
2950 Vedbæk
CVR
17589091
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. august 1981
P-nummer
1001318619
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at købe, sælge og modernisere ejendomme samt at drive handel- og finansierings- virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-