Virksomheden KING FOOD DANMARK ApS befinder sig i branchen "Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i København V. De blev etableret i 30. juni 1978 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KING FOOD DANMARK ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 30. jun. 1978
- CVR 17504908
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KING FOOD DANMARK ApS | 19.08.1987 | 12.11.1999 |
RÅDHUSPLADSENS RESTAURATIONSINVEST ApS | 30.06.1978 | 18.08.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterbrogade 2B · DK-1620 København V | 30.06.1978 | 12.11.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. | 30.06.1978 | 12.11.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-12-07 | 07.12.1992 | 12.11.1999 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 18.12.1992 | 12.11.1999 |
600.000 DKK | 11.07.1990 | 17.12.1992 |
600.000 DKK | 17.08.1989 | 10.07.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 07.12.1992 | 12.11.1999 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Dyhr | 30.06.1978 | 07.10.1988 |
Oluf Christian Engell | 30.06.1978 | 08.07.1991 |
Per Kenneth Jørgensen | 30.06.1978 | 22.09.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Kenneth Jørgensen | 30.06.1978 | 22.09.1993 |
Frank Kingo Lundin | 30.06.1978 | 07.10.1988 |
Sven Presberg | 30.06.1978 | 17.08.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KING FOOD DANMARK ApS
Vesterbrogade 2
1620 København V
1620 København V
CVR
17504908
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30. juni 1978
P-nummer
1001301451
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
553020
Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er erhvervelse og drift af restaurationer under enhver form og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Registeret kapital
600.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-