Virksomheden NORDISK MULTI MEDIA ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. august 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NORDISK MULTI MEDIA ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. aug. 1993
- CVR 17264893
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NORDISK MULTI MEDIA ApS | 25.04.1997 | 24.10.2016 |
N.M.M. PRODUCTION & MANAGEMENT ApS | 19.03.1996 | 24.04.1997 |
SKOVSHOVED STRANDVEJ 267 ApS | 09.04.1994 | 18.03.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Grønnegade 18 · DK-1107 København K | 01.08.1993 | 24.10.2016 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 24.10.2016 |
980000 Uoplyst | 01.08.1993 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1997-04-24 | 24.04.1997 | 24.10.2016 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 06.09.1993 | 24.10.2016 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af lkvidator. | 24.04.1997 | 08.02.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Lange Abildgaard | 26.03.1999 | 10.11.1999 |
Mette Garfield Hansen | 10.09.1996 | 26.03.1999 |
Victor Christoffersen | 01.08.1993 | 08.04.1994 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NORDISK MULTI MEDIA ApS
Grønnegade 18
1107 København K
1107 København K
CVR
17264893
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. august 1993
P-nummer
1003236378
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BOOKING & FACILITY ApS
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med - og management af-tv-produktioner samt -udstyr tillige med øvrige media-produktioner samt øvrig hertil beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af lkvidator.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-