Virksomheden LYNGBY FODBOLD CLUB A/S befinder sig i branchen "Idrætsklubber" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 1. september 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
LYNGBY FODBOLD CLUB A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. sep. 1993
- CVR 17260790
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LYNGBY FODBOLD CLUB A/S | 01.02.1994 | 02.11.2005 |
A/S PSE NR. 4824 | 01.09.1993 | 31.01.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lundtoftevej 61 · DK-2800 Kgs.Lyngby | 01.09.1993 | 02.11.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
926210 Idrætsklubber | 01.09.1993 | 02.11.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-05-25 | 25.05.1998 | 02.11.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
879.000 DKK | 24.04.1998 | 02.11.2005 |
866.000 DKK | 04.02.1998 | 23.04.1998 |
800.000 DKK | 31.01.1994 | 03.02.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør. | 25.05.1998 | 02.11.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kurt Frederiksen | 27.02.2001 | 02.11.2005 |
Nicolai Zierau Horten | 27.02.2001 | 02.11.2005 |
Søren Hansen | 25.05.1998 | 27.02.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Estan Packness | 27.02.1997 | 02.11.2005 |
Flemming Ammentorp Østergaard | 24.05.1996 | 27.02.1997 |
Frank Blond-Christensen | 01.09.1993 | 24.05.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LYNGBY FODBOLD CLUB A/S
Lundtoftevej 61
2800 Kgs.Lyngby
2800 Kgs.Lyngby
CVR
17260790
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. september 1993
P-nummer
1001253825
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- LYNGBY BOLDKLUB A/S
Branchekode
926210
Idrætsklubber
Idrætsklubber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive professionel fodbold og hermed associeret virksomhed, herunder handel og service
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør.
Registeret kapital
879.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-