Virksomheden MISSIONPHARMA HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 1. marts 1993 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MISSIONPHARMA HOLDING A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 1. mar. 1993
- CVR 16929484
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MISSIONPHARMA HOLDING A/S | 11.12.2002 | 01.12.2003 |
MISSIONPHARMA INTERNATIONAL PROJECT SERVICES A/S | 10.08.1994 | 10.12.2002 |
MISSIONPHARMA INTERNATIONAL RELIEF SERVICES A/S | 31.07.1993 | 09.08.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vassingerødvej 9 · DK-3540 Lynge | 01.03.1993 | 01.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 06.12.2002 | 01.12.2003 |
514610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | 18.10.1999 | 05.12.2002 |
514620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler | 01.03.1993 | 17.10.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-12-11 | 11.12.2002 | 01.12.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 30.07.1993 | 01.12.2003 |
500.000 DKK | 07.04.1993 | 29.07.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening | 11.12.2002 | 01.12.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Paule Georgette Ginnerup | 21.09.2001 | 01.12.2003 |
Alan Per Binau | 07.02.2001 | 23.06.2003 |
Jesper Ahlmann Funding Andersen | 25.06.1998 | 23.06.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1993 | 30.07.1993 |
Kim Erik Ginnerup | 01.03.1993 | 01.12.2003 |
Erik Schou Stavnstrup | 01.03.1993 | 30.06.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MISSIONPHARMA HOLDING A/S
Vassingerødvej 9
3540 Lynge
3540 Lynge
CVR
16929484
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. marts 1993
P-nummer
1001186595
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller to bestyrelsesmedlemmer i forening
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-