De blev etableret i 1. december 1992 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MEATEX FINANCE A/S (DENMARK)
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 1. dec. 1992
- CVR 16689106
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MEATEX FINANCE A/S (DENMARK) | 01.12.1992 | 13.03.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyshøj Alle 2 · DK-6000 Kolding | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-12-01 | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.12.1992 | 07.02.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik de Fønss | 01.12.1992 | 16.10.1996 |
Ole Koed-Madsen | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Preben Buur Nielsen | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Palle Johansen | 27.04.1995 | 30.06.1995 |
Preben Buur Nielsen | 01.12.1992 | 07.02.1997 |
Bjarne Geertsen | 01.12.1992 | 27.04.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MEATEX FINANCE A/S (DENMARK)
Lyshøj Alle 2
6000 Kolding
6000 Kolding
CVR
16689106
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. december 1992
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering af de debitorer, der opstår som følge af Meatex A/S (Denmark)'s normale virksomhed. Selskabet må alene påtage sig forpligtigelser, som vedrører administrationen m.v. af selskabet, forpligtelser overfor offentlige myndigheder samt gæld, kautions- og øvrige forpligtelser overfor Meatex A/S (Denmark) og selskabets pengeinstitut.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-