De blev etableret i 10. december 1976 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SKANA A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 10. dec. 1976
- CVR 16308307
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SKANA A/S | 14.03.1989 | 29.11.1993 |
SKANA ApS | 11.02.1989 | 13.03.1989 |
ANPARTSSELSKABET AF 17.02.1984 | 10.12.1976 | 10.02.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jernbanegade 6 · DK-8660 Skanderborg | 10.12.1976 | 26.11.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-03-07 | 07.03.1989 | 26.11.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 13.03.1989 | 26.11.1993 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 12.03.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelse eller af en direktør | 07.03.1989 | 26.11.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Else Heidemann Jensen | 10.12.1976 | 26.11.1993 |
Kjeld Andersen | 10.12.1976 | 13.09.1989 |
Niels Peder Opstrup | 10.12.1976 | 05.07.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Inga Mary Dreyer Lausen | 10.12.1976 | 10.02.1989 |
Harry Heinrich Güllich | 10.12.1976 | 26.11.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SKANA A/S
Jernbanegade 6
- 8
8660 Skanderborg
8660 Skanderborg
CVR
16308307
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. december 1976
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med og producere og produktudvikle miljøskånende produkter i vid forstand på basis af naturligt forekommende råstoffer samt udvikling af en miljøskånende teknologisk produktionspraksis
Tegningsregel
Selskabet tegnes den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelse eller af en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-