De blev etableret i 11. juni 1982 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SCAN-POST A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 11. jun. 1982
- CVR 16300306
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SCAN-POST A/S | 01.10.1986 | 16.11.1995 |
SCAN-POST ApS | 11.06.1982 | 30.09.1986 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Njalsgade 21K · DK-2300 København S | 11.06.1982 | 08.11.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-09-19 | 19.09.1991 | 08.11.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
650.000 DKK | 20.11.1991 | 08.11.1995 |
400.000 DKK | 30.08.1987 | 19.11.1991 |
280.000 DKK | 30.09.1986 | 29.08.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse | 19.09.1991 | 08.11.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Knop | 11.06.1982 | 20.11.1991 |
Tom Carlos Buhmann | 11.06.1982 | 21.04.1992 |
Søren Skov Olsen | 11.06.1982 | 28.07.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus William Silfverberg | 11.06.1982 | 28.07.1988 |
Erik Hauch | 11.06.1982 | 08.11.1995 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SCAN-POST A/S
Njalsgade 21
2300 København S
2300 København S
CVR
16300306
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
11. juni 1982
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er fabrikation og salg af kontrol- og dataudstyr
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
650.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-