De blev etableret i 1. juni 1992 og er af virksomhedstypen Forening med begrænset ansvar.
MARDELL DESIGN GROUP
TVANGSOPLØST
- FMA
- Etableret 1. jun. 1992
- CVR 16199397
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MARDELL DESIGN GROUP | 01.06.1992 | 11.06.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
J.M.Thieles Vej 1B · DK-1961 Frederiksberg C | 01.06.1992 | 02.06.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-06-01 | 01.06.1992 | 02.06.1998 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Foreningen tegnes af formanden. Dog tegnes foreningen af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening for så vidt angår aftaler, som eventuelt måtte blive indgået imellem foreningen på den ene side og formanden personligt eller personer, som er nærtstående til formanden, på den anden side. | 01.06.1992 | 02.06.1998 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christopher Francis Galvin-Harrison | 01.06.1992 | 02.06.1998 |
Niels Henrik Kirkegaard | 01.06.1992 | 02.06.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MARDELL DESIGN GROUP
J.M.Thieles Vej 1
1961 Frederiksberg C
1961 Frederiksberg C
CVR
16199397
Virksomhedstype
Forening med begrænset ansvar
Stiftet
1. juni 1992
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Foreningens formål er dels at tilvejebringe faciliteter til brug for medlemsvirksomhedernes grafiske produktion og dels at udføre grafiske opgaver såvel for medlemsvirksomhederne som for andre.
Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden. Dog tegnes foreningen af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening for så vidt angår aftaler, som eventuelt måtte blive indgået imellem foreningen på den ene side og formanden personligt eller personer, som er nærtstående til formanden, på den anden side.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-