Virksomheden BILLE OG JØRGENSEN A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Tarm. De blev etableret i 30. marts 1992 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BILLE OG JØRGENSEN A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 30. mar. 1992
- CVR 16043737
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BILLE OG JØRGENSEN A/S | 01.09.2004 | 04.11.2009 |
N.E. JØRGENSEN A/S. LYNE | 30.03.1992 | 31.08.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vardevej 110 · DK-6880 Tarm | 01.01.2007 | 04.11.2009 |
Vardevej 110 · DK-6880 Tarm | 01.09.2004 | 31.12.2006 |
Stabelhøjvej 5 · DK-6880 Tarm | 30.03.1992 | 31.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 04.11.2009 |
980000 Uoplyst | 01.09.2004 | 31.12.2007 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 18.10.1999 | 31.08.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-09-01 | 01.09.2004 | 04.11.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 21.04.1992 | 04.11.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 01.09.2004 | 04.11.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karin Bille Hansen | 09.02.1999 | 04.11.2009 |
Niels Erik Jørgensen | 30.03.1992 | 04.11.2009 |
Morten Bille Jørgensen | 30.03.1992 | 19.10.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Erik Jørgensen | 30.03.1992 | 04.11.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BILLE OG JØRGENSEN A/S
Vardevej 110
6880 Tarm
6880 Tarm
CVR
16043737
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
30. marts 1992
P-nummer
1001023773
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive eje og besidde formueaktiver samt dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med en direktør eller af en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-